Stadtverordnete |
Betriebsausschuss Wasserwerk | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Bau- und Planungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Sportausschuss | CDU | CDU Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Sportausschuss | CDU | CDU Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Sportausschuss | CDU | CDU Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 24.06.2020 | von 26.06.2014 bis 24.06.2020 |